Hanes ariannol DUCHY OF LANCASTER BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 1026752
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £447.81k | £477.90k | £361.71k | £510.88k | £938.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £448.14k | £560.59k | £1.12m | £620.12k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £100.00k | £520.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £410.88k | £418.09k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £620.12k | £988.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £70.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £26.12k | £29.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £594.01k | £958.54k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £70.67k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.