Hanes ariannol HAINFORD PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1033185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.70k | £60.51k | £54.46k | £54.29k | £93.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.88k | £57.62k | £57.38k | £66.19k | £92.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £46.07k | N/A | £39.62k | £68.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.