Hanes ariannol CAMBRIDGE AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1056102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.35k | £1.06m | £1.02m | £940.75k | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £868.85k | £970.94k | £947.18k | £982.66k | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £76.03k | £47.59k | £47.77k | £49.42k | £158.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £396.63k | £428.00k | £431.50k | £415.00k | £445.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £632.25k | £757.88k | £852.14k | £57.34k | £44.54k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £85 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £164.54k | £177.47k | £133.77k | £858.95k | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £83.56k | £120.25k | £26.41k | £24.17k | £50.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.85k | £294 | £1.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.31k | £910.38k | £901.42k | £919.95k | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £61.54k | £60.56k | £45.76k | £62.71k | £73.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.88k | £7.80k | £8.07k | £7.51k | £10.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £29.75k | £29.75k | £29.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £10.40k | £11.42k | £12.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.