Hanes ariannol BOARD OF DEPUTIES CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1058107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.19m | £1.25m | £1.16m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £1.36m | £1.20m | £1.20m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £794.03k | £684.25k | £1.05m | £1.03m | £1.35m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £463.85k | £444.83k | £137.85k | £69.31k | £84.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.93k | £31.67k | £38.83k | £36.51k | £114.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.31k | £29.51k | £23.54k | £22.37k | £26.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £121.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £560.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.17m | £1.19m | £1.08m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.95k | £187.68k | £11.21k | £123.60k | £67.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £61.64k | £89.26k | £90.71k | £60.39k | £78.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.