ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF COVENTRY CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1061176
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN ROYSTON WILLIAMS | Cadeirydd | 24 September 2016 |
|
|||||
Michael Mogan MBE | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Rev Fraser Watts PhD | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Stuart John Fielding | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Philip John Morris | Ymddiriedolwr | 29 September 2019 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 24 September 2016 |
|
|
||||
Jane Margaret Lyndall Williams | Ymddiriedolwr | 27 September 2015 |
|
|
||||
Mandy Jane Wooltorton | Ymddiriedolwr | 27 September 2015 |
|
|
||||
HAMISH MICHAEL BLAIR | Ymddiriedolwr | 12 October 2014 |
|
|
||||
Jim Newton | Ymddiriedolwr | 12 October 2014 |
|
|
||||
DERYCK HORTON | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
REV WILLIAM ALFRED HOWARD BA | Ymddiriedolwr | 29 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.