Hanes ariannol THE HOUSE OF ST BARNABAS
Rhif yr elusen: 207242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £2.21m | £1.61m | £2.87m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.28m | £2.19m | £1.75m | £2.78m | £3.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £588.43k | £808.42k | £770.61k | £716.11k | £784.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.07m | £1.20m | £609.32k | £1.90m | £2.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £646.04k | £199.90k | £234.47k | £254.00k | £13.41k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £960.14k | £725.46k | £786.17k | £867.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.15m | £1.22m | £1.00m | £1.99m | £389.92k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.74k | £64.08k | £64.08k | £38.47k | £27.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.20k | £5.33k | £24.15k | £0 | £2.24m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.