Hanes ariannol 2 CARE
Rhif yr elusen: 207893
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.22m | £4.88m | £3.94m | £4.13m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.09m | £4.75m | £3.83m | £3.40m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.95m | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.00k | £11.85k | £33.00k | £480.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.14m | £4.74m | £3.81m | £3.50m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £58.00k | £91.00k | £100.00k | £149.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £45.52k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £480.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.91m | £4.60m | £3.80m | £3.39m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £137.46k | £148.13k | £8.00k | £8.00k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £49.00k | £0 | £22.00k | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.