Hanes ariannol ROYAL OPERA HOUSE COVENT GARDEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 211775
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/08/2018 | 27/08/2019 | 27/08/2020 | 27/08/2021 | 27/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £138.27m | £132.70m | £118.02m | £84.29m | £132.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.79m | £138.86m | £127.51m | £81.85m | £136.92m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £147.00k | £24.92m | £2.50m | £25.24m | £25.34m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.01m | £53.91m | £54.04m | £61.96m | £66.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.36m | £18.16m | £12.50m | £4.32m | £14.84m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £61.09m | £58.93m | £37.77m | £6.62m | £51.01m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £5.04m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.81m | £1.70m | £1.30m | £754.00k | £743.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.42m | £10.64m | £18.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £361.00k | £2.36m | £620.00k | £1.90m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £115.62m | £120.90m | £108.73m | £75.31m | £121.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.11m | £17.90m | £12.90m | £5.65m | £15.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £486.00k | £407.00k | £768.00k | £463.00k | £453.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £48.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £64.00k | £64.00k | £5.88m | £893.00k | £567.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.