ymddiriedolwyr BUNBURY PAROCHIAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 216368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WALTER JENNINGS | Cadeirydd | 02 April 2012 |
|
|
||||
Alison Mary Moss | Ymddiriedolwr | 02 June 2022 |
|
|
||||
Simon Christopher Lees-Jones | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Roger David Cheshire | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Ruth Boardman Wilson | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Robert Konieczny | Ymddiriedolwr | 04 January 2016 |
|
|
||||
Bridget Jane Caffrey | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
BARRY STEPHEN BELL | Ymddiriedolwr | 02 January 2013 |
|
|
||||
REV TIMOTHY DAVID MARK HAYWARD | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|||||
DAVID WILLIAM ELLIS | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
|
||||
MIKE HASSALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.