Hanes ariannol GOOD NEWS FOR EVERYONE!
Rhif yr elusen: 221605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.33m | £3.37m | £2.61m | £3.09m | £2.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.65m | £2.86m | £2.45m | £3.10m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.19m | £3.23m | £2.53m | £3.02m | £2.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £136.63k | £127.88k | £73.27k | £67.07k | £95.26k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.03k | £7.34k | £6.07k | £3.70k | £8.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £702.47k | £768.92k | £638.52k | £1.07m | £335.29k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.65m | £2.86m | £2.45m | £3.10m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £57.38k | £53.02k | £38.46k | £22.05k | £36.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.