Dogfen lywodraethu WHEELHOUSE SQUARE FLATS
Rhif yr elusen: 226209
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 15 MARCH 1973 AS AMENDED BY SCHEME DATED 23 JUL 2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 06 JUL 2016 AS AMENDED ON 21 JUL 2021 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF FLATS FOR PERSONS OF LIMITED MEANS RESIDENT IN THE BOROUGH OF SCARBOROUGH WITH PREFERENCE FOR PERSONS WHO WERE BORN IN THE SAID BOROUGH AND FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SCARBOROUGH MB
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.