Dogfen lywodraethu THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 229524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES OF 1956 AS AMENDED 17 OCTOBER 1967, 2 NOVEMBER 1967, 16 APRIL 1974, 17 OCTOBER 1978, 15 APRIL 1980, 21 OCTOBER 1980, 19 APRIL 1983, 16 APRIL 1985 AND 17TH OCTOBER 1995
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE BIBLIOGRAPHICAL STUDIES AND IN PARTICULAR (A) TO PRINT AND PUBLISH WORKS CONCERNED WITH BIBLIOGRAPHY, PARTICULARLY THOSE WHICH ARE NOT LIKELY TO BE COMMERCIALLY PROFITABLE. (B) TO MAINTAIN A BIBLIOGRAPHICAL LIBRARY, (C) TO HOLD MEETINGS AT WHICH PAPERS ARE READ AND DISCUSSED.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.