ymddiriedolwyr LANGTON HOME FUND
Rhif yr elusen: 234581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faye Rebecca Scadden | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||
Emma Wasley | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Michael Joseph Cash | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||
Kay Suzanne Boyden | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|||||
Ciaran Thomas Barr | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|||||
Margaret Joyce Simpson | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|||||
Mark Enright | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|||||
John Kennedy | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|||||
Paula Jane Hayes | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|||||
Cyril Francis Johnson | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|||||
Timothy Colin Shoveller | Ymddiriedolwr | 25 July 2014 |
|
|
||||
Janet Elizabeth goodland | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.