Dogfen lywodraethu NORWICH TOWN CLOSE ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 235678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 1 NOVEMBER 1977 VARIED BY SCHEME OF 10 MAY 1983
Gwrthrychau elusennol
(1) ONE HALF OF THE YEARLY INCOME IN EITHER OR BOTH OF THE FOLLOWING WAYS: (A) FOR RELIEF IN NEED IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SCHEME SEALED 1ST NOVEMBER 1977. (B) TO PAY PENSIONS. (2) THE OTHER HALF OF THE YEARLY INCOME FOR THE FOLLOWING PURPOSES:- (A) THE UPKEEP AND MAINTENANCE OF ANY RECREATION GROUND. (B) THE PROMOTION OF EDUCATION. (FOR FURTHER DETAILS, SEE SCHEMES OF 1/11/1977 AND 10/5/1983.)
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
20 MILE RADIUS FROM THE CITY OF NORWICH GUILDHALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.