Hanes ariannol THE CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT WORK (EAST GRINSTEAD DEANERY)
Rhif yr elusen: 235849
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.53k | £4.34k | £5.76k | £3.45k | £1.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.65k | £5.35k | £5.60k | £4.00k | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.