ymddiriedolwyr THE ROYAL ISLE OF WIGHT AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 249519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy Mary Betley | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
DANIEL HORNE | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
MRS GILLIAN ELIZABETH KENNETT | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
JUDI GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
JOHN HEATHER | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||
Graham Robert Biss | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|||||
DAVID JOHN SEYMOUR RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON FIONA GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER MALCOLM BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.