ymddiriedolwyr THE EAST MIDLAND BAPTIST ASSOCIATION BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 260330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David Smallridge | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|||||||||
Rev MARTIN IAN HILLS | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||||||
Rev Matthew Adam Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||||||
Eleanor Margaret Cox | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||||||
Rev Hannah Colk | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||||
Kay Georgina McManus | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||||||
Rev DAVID HARVEY | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|||||||||
Rev MARK CLAY | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.