ymddiriedolwyr SOCIAL WORKERS BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 262889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SU ROXBURGH | Cadeirydd | 22 July 2015 |
|
|
||||||
Denise Anne Ware | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||||
Helen Susanne Smith | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||||
Kirsty Leigh Hancock | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||
Mama Addo-Yobo | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||||
Mike Young | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||||
Jaison Musindo | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||||
Robert Pook | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||||
Simon Scott | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||||
Liz Williams | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||||
RUPERT FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||||
MARGARET FAULKNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.