Hanes ariannol GRACE BAPTIST MISSION
Rhif yr elusen: 263133
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.26m | £1.24m | £997.24k | £1.31m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.08m | £1.12m | £1.04m | £802.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £1.21m | £952.74k | £1.28m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.50k | £3.80k | £1.80k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £59.81k | £20.85k | £42.19k | £29.25k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £82 | £184 | £511 | £717 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £204.58k | £315.25k | £68.50k | £407.54k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £1.06m | £1.10m | £1.02m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.40k | £19.51k | £19.80k | £18.20k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £2.73k | £4.30k | £5.52k | £7.11k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.