ymddiriedolwyr 1ST EYE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 267504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Dew | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||
Colin Graham Noble | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Diana Mary Acaster | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Jaine White | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Jones | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Kari Fountain | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|||||
Juliet Grimes | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|||||
Nicola Medwell | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Neil Bolger | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Leonie Ryle | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
Alan Cummins | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Rebecca Louise Clark | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Tim Charles | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
Joan Norman | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.