Hanes ariannol GLADSTONE DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 268326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.90k | £224.17k | £310.95k | £316.63k | £290.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £211.98k | £225.32k | £235.84k | £284.93k | £281.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.78k | £93.02k | £80.74k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £36.35k | £10.00k | £93.02k | £80.74k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.