ymddiriedolwyr THE BMTA TRUST
Rhif yr elusen: 273978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kim Garratt | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||||
Helen Annette Burrows | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||||
Stuart George James | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|||||||
DAVID EDWARD MAIN | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|||||||
Kaye Humby | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|
||||||
DAVID JOHN EVANS | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|
||||||
MR SGM CAFFYN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR A PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.