Hanes ariannol HERTFORD CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 276220
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2019 | 21/07/2020 | 21/07/2021 | 21/07/2022 | 21/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.84k | £51.26k | £12.10k | £58.34k | £70.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £63.32k | £54.84k | £12.92k | £54.17k | £78.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £900 | £780 | N/A | £1.10k | £600 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.