ymddiriedolwyr DORSET ASSOCIATION OF ORGANISTS
Rhif yr elusen: 277303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Aldridge | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Beryl Mary Skinner | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
David Anthony Illingworth | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
John Radford | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|||||
David Wood | Ymddiriedolwr | 25 March 2017 |
|
|
||||
David Knight | Ymddiriedolwr | 16 March 2014 |
|
|
||||
MALCOLM ROSS THORNING | Ymddiriedolwr | 24 September 2012 |
|
|
||||
JOHN LESLIE PORTER | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
|
||||
DR NIGEL RODNEY WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.