Hanes ariannol THE FOSTERING NETWORK
Rhif yr elusen: 280852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.20m | £6.90m | £6.43m | £6.66m | £6.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.65m | £6.70m | £6.48m | £6.82m | £7.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.51m | £2.64m | £2.90m | £2.90m | £2.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.81m | £2.02m | £1.93m | £1.93m | £2.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £330.13k | £255.23k | £209.87k | £332.01k | £301.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £54.48k | £0 | £60.09k | £63.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.72m | £6.59m | £6.19m | £6.26m | £6.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.84k | £3.43k | £369 | £295 | £9.94k | |
|
Incwm - Arall | £145.00k | £0 | £32.07k | £4.95k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £62.00k | £18.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.51m | £6.58m | £6.39m | £6.73m | £7.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £141.61k | £126.31k | £92.68k | £81.36k | £101.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.59k | £33.02k | £14.17k | £24.46k | £19.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.