Hanes ariannol WATERAID
Rhif yr elusen: 288701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.39m | £91.26m | £89.52m | £91.91m | £94.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.56m | £95.05m | £85.39m | £84.50m | £96.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.95m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.45m | £5.61m | £2.12m | £2.69m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.65m | £55.49m | £54.85m | £58.53m | £63.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.65m | £4.51m | £3.78m | £931.00k | £1.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £28.03m | £27.77m | £26.98m | £25.86m | £29.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.00k | £183.00k | £183.00k | £20.00k | £379.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.31m | £3.73m | £6.58m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.99m | £9.18m | £9.19m | £11.53m | £12.84m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £61.27m | £72.84m | £63.85m | £62.79m | £72.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.29m | £22.12m | £21.45m | £21.67m | £23.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £707.00k | £9.57m | £527.00k | £641.00k | £1.08m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £12.60m | £55.90m | £13.21m | £10.20m | £10.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.96m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £85.00k | £87.00k | £38.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.