Hanes ariannol CARE INTERNATIONAL UK
Rhif yr elusen: 292506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.08m | £73.88m | £62.72m | £38.57m | £40.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.88m | £71.12m | £67.73m | £31.39m | £38.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.54m | £1.88m | £1.64m | £1.18m | £380.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.79m | £52.45m | £42.50m | £16.88m | £12.12m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.36m | £10.36m | £11.45m | £14.95m | £17.24m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £263.00k | £227.00k | £190.00k | £178.00k | £313.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £53.33m | £63.07m | £50.80m | £22.84m | £22.87m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.00k | £54.00k | £20.00k | £18.00k | £138.00k | |
|
Incwm - Arall | £77.00k | £163.00k | £261.00k | £579.00k | £110.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £116.00k | £426.00k | £629.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £62.15m | £67.13m | £63.55m | £27.53m | £34.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.59m | £3.99m | £4.18m | £3.86m | £3.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.19m | £230.00k | £315.00k | £556.00k | £410.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £151.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.