Hanes ariannol CARE ENGLAND
Rhif yr elusen: 296103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01m | £944.56k | £873.69k | £1.02m | £996.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £998.97k | £937.33k | £932.09k | £1.04m | £991.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.37k | £5.14k | £8.49k | £3.57k | £13.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £996.19k | £935.95k | £865.00k | £1.02m | £967.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.63k | £3.48k | £198 | £4.66k | £15.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £998.32k | £936.30k | £930.81k | £1.04m | £990.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £652 | £1.02k | £1.28k | £438 | £294 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.89k | £10.57k | £8.69k | £11.47k | £6.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £438 | £294 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.