Hanes ariannol DURLSTON COURT SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 307325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.98m | £2.97m | £3.09m | £2.81m | £3.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £3.01m | £3.04m | £3.00m | £3.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £405.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.07k | £21.03k | £3.06k | £815 | £7.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.94m | £2.52m | £2.77m | £2.79m | £2.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.59k | £10.19k | £1.01k | £527 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £31.24k | £414.24k | £0 | £0 | £63.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.03m | £2.85m | £2.88m | £2.83m | £3.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £107.78k | £111.31k | £123.40k | £148.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £9.74k | £8.38k | £13.81k | £11.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £55.08k | £50.34k | £44.02k | £37.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.