ymddiriedolwyr THE CITY AND GUILDS OF LONDON INSTITUTE
Rhif yr elusen: 312832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART FRANCIS RUSSELL | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||
Sadruddin James Alexander | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||||
Ben Wiseman | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||||
Ian Ailles | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|||||||
JANE ELIZABETH GIBBON | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
FRANK LANZA DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
Dr DICK PALMER | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||||
Andy Marchant | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||||
Chris Fenton | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||||
Kevin Baughan | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||||
DR ANN GERALDINE LIMB | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.