Hanes ariannol FARM AFRICA LIMITED
Rhif yr elusen: 326901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.06m | £15.50m | £10.37m | £12.36m | £14.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.34m | £15.01m | £12.53m | £11.70m | £14.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.03m | £2.13m | £1.32m | £809.00k | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.99m | £1.72m | £1.80m | £2.11m | £2.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £150.00k | £176.00k | £62.00k | £159.00k | £121.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.89m | £13.57m | £8.40m | £10.03m | £11.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £7.00k | £12.00k | £2.00k | £9.00k | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £19.00k | £93.00k | £65.00k | £48.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £195.00k | £96.00k | £460.00k | £822.00k | £1.06m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.48m | £14.22m | £11.89m | £11.00m | £13.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £869.00k | £792.00k | £644.00k | £701.00k | £659.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £51.00k | £30.00k | £28.00k | £38.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.20m | £3.30m | £3.51m | £2.82m | £4.58m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.