ymddiriedolwyr MARITIME + ENGINEERING COLLEGE NORTH WEST
Rhif yr elusen: 1071609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN CLINTON HIGBY | Cadeirydd |
|
||||||
Michael Hill | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Alan Evans | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
Madina Barker | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
Colin Lavelle | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
||||
Kathryn Podmore | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Lesley Ann Rennie | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.