Hanes ariannol NOCN
Rhif yr elusen: 1079785
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.73m | £11.41m | £14.76m | £15.34m | £16.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.92m | £12.99m | £11.89m | £14.94m | £16.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £92.94k | £469.07k | £11.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £469.07k | £55.58k | £102.89k | £1.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £469.07k | £55.58k | £0 | £1.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.73m | £10.94m | £14.70m | £15.24m | £16.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £102.89k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.92m | £12.99m | £11.89m | £14.94m | £16.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £198.98k | £201.10k | £179.43k | £275.47k | £262.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.