Dogfen lywodraethu EVANGELICAL MISSION ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1081966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/12/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/08/2000 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30/11/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/12/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/01/2012
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN, ADVANCE AND PROMOTE THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE WORLD BY SUCH MEANS BEING CHARITABLE AS THE CHARITY SHALL IN ITS ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THROUGHOUT THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.