Hanes ariannol BARNSTAPLE POVERTY ACTION GROUP
Rhif yr elusen: 1084843
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.60k | £158.85k | £122.30k | £210.73k | £447.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £143.55k | £136.25k | £113.36k | £166.59k | £400.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.