Hanes ariannol THE ART ROOM (OXFORD)
Rhif yr elusen: 1088739
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/08/2017 | 31/03/2018 | 04/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £924.53k | £970.21k | £794.91k | £922.00k | £497.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £968.25k | £1.02m | £1.06m | £543.00k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £23.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £651.94k | £805.20k | £675.57k | £830.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £98.70k | £2.98k | £1.37k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £173.89k | £159.45k | £114.60k | £90.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £2.58k | £0 | £2.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £3.36k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £857.99k | £948.88k | £1.02m | £535.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £66.74k | £38.49k | £8.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.94k | £4.65k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.