Hanes ariannol ALRA
Rhif yr elusen: 1090724
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £2.45m | £2.69m | £2.99m | £3.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38m | £2.51m | £2.69m | £2.98m | £3.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £543.88k | £0 | N/A | N/A | £164.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.25k | £8.75k | £504 | £5.68k | £20 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.26m | £2.43m | £2.68m | £2.91m | £2.85m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.52k | £13.46k | £8.18k | £7.49k | £32.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £69.11k | £282.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.51m | £1.20m | £2.98m | £3.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £1.49m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.20k | £0 | £0 | £32.11k | £41.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.