Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau ENDOWMENT NO.2
Rhif yr elusen: 327751-2
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
RESOLUTIONS OF THE TRUSTEES DATED 29 APRIL 1994, AND 25 MAY 1994, UNITING DIRECTION OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 4 DECEMBER 2002, ORDER DATED 13 AUGUST 2003, AND RESOLUTION OF THE TRUSTEES DATED 19 NOVEMBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE FUND IS HELD BY THE MACKINTOSH FOUNDATION (327751) ITSELF UPON THE TRUSTS SET FORTH IN WHAT IS NOW 3.2.13 OF ITS MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION, NAMELY:- UPON TRUST TRUST TO PAY THE ANNUAL INCOME THEREOF IN PERPETUITY FOR THOSE CHARITABLE OBJECTS SET OUT HEREIN.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
- 10 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- 11 Mehefin 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.