ymddiriedolwyr THE SAINSBURY ARCHIVE
Rhif yr elusen: 1096454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY FALLOWFIELD | Cadeirydd | 18 January 2005 |
|
|||||||||
Francesca Elizabeth Sainsbury PERRIN | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||||||
MARK GIVEN | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||||||
MARK LEONARD SAINSBURY | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|||||||||
DAVID ARTHUR HAY | Ymddiriedolwr | 06 May 2009 |
|
|
||||||||
ALEX SAINSBURY | Ymddiriedolwr | 02 July 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.