Hanes ariannol THE HEADS OF THE VALLEYS GATEWAY CLUB
Rhif yr elusen: 1096363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2017 | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.62k | £4.30k | £6.47k | £0 | £1.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.67k | £3.99k | £4.41k | £0 | £502 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.