Hanes ariannol THE TRUST FOR DEVELOPING COMMUNITIES
Rhif yr elusen: 1106623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £786.92k | £1.04m | £1.35m | £1.73m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £810.18k | £1.05m | £1.32m | £1.64m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £610.84k | £862.05k | £1.18m | £1.48m | £1.75m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.56k | £3.12k | £818 | £26.04k | £263 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.86k | £980.63k | £1.35m | £1.68m | £2.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.33k | £2.98k | £141 | £2.33k | £5.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £48.51k | £7.48k | £17.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £795.54k | £1.03m | £1.30m | £1.61m | £1.92m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.63k | £14.95k | £15.05k | £23.75k | £31.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.37k | £495 | £2.61k | £3.68k | £3.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £126.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.