ymddiriedolwyr WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (UK)
Rhif yr elusen: 1115109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champa Patel | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|||||
Nina Patel | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|||||
Nadjia Mai Yousif | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Vanessa Wei Yee Leung | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Paula Felicia Ann Marie Gay | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Rachel Corp | Ymddiriedolwr | 05 December 2019 |
|
|
||||
Jan Rock Zubrow | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
TONY GAMBINO | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||
ALEX DUNCAN | Ymddiriedolwr | 21 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.