Hanes ariannol HALTON CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1124493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £602.64k | £651.00k | £732.30k | £535.24k | £668.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £604.54k | £636.24k | £601.29k | £604.35k | £659.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £134.07k | £156.47k | £162.93k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.22k | £132.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £578.45k | £630.46k | £717.30k | £530.11k | £642.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £15 | £8 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £19.01k | £20.52k | £14.99k | £5.13k | £25.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £604.54k | £636.24k | £601.29k | £604.35k | £659.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £463 | £463 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.