Hanes ariannol The For Baby's Sake Trust
Rhif yr elusen: 1126459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £926.91k | £1.30m | £3.13m | £1.36m | £1.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £987.14k | £3.16m | £1.47m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.62m | £410.15k | £696.85k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £925.09k | £1.30m | £3.13m | £1.34m | £1.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £1.45k | £0 | £21.00k | £7.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82k | £926 | £70 | £45 | £2.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.12m | £986.99k | £3.15m | £1.46m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £294 | £146 | £9.00k | £16.73k | £50.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.96k | £13.31k | £15.78k | £17.23k | £13.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £250 | £250 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £294 | £146 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.