Hanes ariannol King Charles III Charitable Fund
Rhif yr elusen: 1127255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.80m | £13.91m | £10.35m | £10.39m | £10.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.42m | £13.74m | £10.42m | £9.92m | £10.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.54m | £4.74m | £4.36m | £5.45m | £5.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.13m | £8.99m | £5.88m | £4.74m | £4.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.00k | £171.00k | £117.00k | £114.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Arall | £3.00k | £0 | £0 | £87.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.74m | £8.81m | £7.73m | £9.12m | £9.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.68m | £4.93m | £91.00k | £805.00k | £347.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £96.34k | £141.02k | £58.00k | £72.00k | £108.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.79m | £5.92m | £4.91m | £5.01m | £5.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.00k | £39.00k | £18.00k | £39.00k | £31.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £2.59m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.