Hanes ariannol THE ST ANDREW'S SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 1129232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.68m | £1.78m | £1.89m | £1.85m | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.38m | £1.53m | £1.72m | £1.67m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.65m | £1.74m | £1.82m | £1.82m | £1.86m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.53k | £16.92k | £61.63k | £33.48k | £35.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £13.53k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.65m | £1.74m | £1.82m | £1.82m | £1.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £53 | £274 | £715 | £329 | £2.46k | |
|
Incwm - Arall | £27.93k | £24.27k | £64.14k | £34.39k | £43.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.53m | £1.72m | £1.67m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.39k | £10.30k | £14.10k | £10.64k | £12.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.