ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. CHAD, POULTON-LE-FYLDE.
Rhif yr elusen: 1131531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARTIN KEIGHLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Keighley | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
GERALDENE MARY GREENHALGH | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Karen Bradley | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Barbara Schofield | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Susan Hanson-Scobie | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Penny Waters | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Richard John Underwood | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
LYNNE BRACKPOOL | Ymddiriedolwr | 06 October 2015 |
|
|
||||
Lindsay Jayne Mason | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Frances Elizabeth Harrison | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
DOROTHY MAY GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOAN SWAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.