Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, LEICESTER
Rhif yr elusen: 1132601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £936.15k | £748.59k | £726.05k | £757.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.83m | £1.06m | £682.17k | £664.93k | £646.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.29m | £735.43k | £582.18k | £527.75k | £450.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £62.79k | £36.71k | £41.46k | £76.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £69.56k | £89.56k | £75.31k | £65.92k | £72.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £297 | £135 | £208 | £72 | £381 | |
|
Incwm - Arall | £174.78k | £48.24k | £54.19k | £90.84k | £156.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.00m | £630.40k | £610.26k | £576.66k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £63.26k | £51.77k | £54.66k | £69.70k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.65k | £4.65k | £4.62k | £5.07k | £5.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £45.40k | £33.50k | £39.70k | £31.90k | £46.68k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.