ymddiriedolwyr The Arts Society Peterborough
Rhif yr elusen: 1136570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Webb | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Sheila Brown | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Heather Claire Mizen | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Vivien Beard | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
DOUGLAS CHARLES MALTMAN | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|||||
PETER GRAHAM LEE | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|||||
GILLIAN WILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.