ymddiriedolwyr KEELE POSTGRADUATE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne George | Cadeirydd | 01 July 2024 |
|
|
||||
Shalini Shankar | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Sandra Suresh | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Xihui Chen | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Robert Meredith | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Rebecca Mary Bowler | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
David James | Ymddiriedolwr | 19 July 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.